歷任部總醫師
引用 (29)
2024/5/20 12:19:56
12353
任期 | 內科部總醫師 |
---|---|
2023年9月~2024年8月 | 余佳航、林奕宏、吳晟浩、葉庭光、陳筱郁、沈佩誼、莊子逸、 許家瑋、蕭亦均、王彥景、鄭旭恩 |
2022年9月~2023年8月 | 黃新迪、許鶴忀、吳彥穎、陳昱任、曾貫宇、陳正哲、邱子桓、 施佳瑜、鄧齡喬、呂家嘉 |
2021年8月~2022年8月 | 邱昱瑋、陳伯定、廖柏崴、黃薇諼、陳義鵬、曲承鑲、高宗楙、 許仁毓、李淑媛、賴正倫、歐偉凡、吳承翰、吳家慶、廖雅淳 |
2020年9月~2021年8月 | 曾建豪 |
2019年9月~2020年8月 | 廖育婉 |
2018年9月-2019年8月 | 李政霆 |
2018年7-8月 | 李雨哲、黃仲岐 |
2018年5-6月 | 鄭哲融、邱芳瑋 |
2018年3-4月 | 吳燕峻、陳威麟 |
2018年1-2月 | 廖育婉、陳彥仰 |
2017年11-12月 | 林政賢、王湘甄 |
2017年9-10月 | 黃耀光、許伯爵 |
2017年7-8月 | 李宇璇、石宇軒 |
2017年5-6月 | 林穎正、李政霆 |
2017年3-4月 | 許斯淵、林欣辰 |
2017年1-2月 | 吳沂達、陳孟妤 |
2016年12月 | 陳昱瑋、林穎正、林政賢 、許斯淵 |
2016年11月 | 吳沂達、 吳軍毅、陳昱瑋 |
2016年10月 | 徐佳鈿 |
2016年9月 | 石宇軒 |
2016年8月 | 陳孟妤 |
2016年7月 | 林彥岑 |
2016年6月 | 尤咨云 |
2016年5月 | 胡菁芸 |
2016年4月 | 蔡炘儒 |
2016年3月 | 吳丞斌 |
2016年2月 | 尤咨云 |
2016年1月 | 盧泰文 |
2015年12月 | 吳軍毅 |
2015年11月 | 徐佳鈿 |
2015年10月 | 胡菁芸 |
2015年9月 | 陳昱瑋 |
2015年8月 | 林穎正 |
2015年7月 | 黃耀光 |
2015年6月 | 李宇璇 |
2015年5月 | 尤咨云 |
2015年4月 | 林志遠 |
2015年3月 | 黃儀潔 |
2015年2月 | 許斯淵 |
2015年1月 | 魏宏宇 |
2014年12月 | 陳致中 |
2014年11月 | 蔡炘儒 |
2014年10月 | 邱顯富 |
2014年9月 | 邱顯富 |
2014年8月 | 李宇璇 |
2014年7月 | 蔡炘儒 |
2014年6月 | 胡菁芸 |
2014年5月 | 施忠慶 |
2014年4月 | 陳柏勳 |
2014年3月 | 林宛姿 |
2014年2月 | 林宛姿 |
2014年1月 | 陳永峻 |
2013年12月 | 張嘉玲 |
2013年11月 | 郭怡婷 |
2013年10月 | 吳丞斌 |
2013年9月 | 鍾牧圻 |
2013年8月 | 李律虹 |
2013年7月 | 莊佳慧 |
任期 | 行政總醫師 | 教學總醫師 |
2013年5-6月 | 黃怡文 | 廖苡君 |
2013年3月-4月 | 曾淑婷 | 黃喬偉 |
2013年1月-2月 | 邱榮德 | 譚國棟 |
2012年11-12月 | 杜柏村 | 鄭硯寧 |
2012年9-10月 | 洪日熙 | 林俊維 |
2012年7月至8月 | 蔡仲彥 | 李昂澤 |
2012年5月至6月 | 鄒秉諴 | 林瑛珠 |
2012 年3月至4月 | 曾健華 | 黃俊德 |
2012 年1月至2月 | 陳家昌 | 鄭向帆 |
2011 年11月至12月 | 陳拓邦 | 俞瑞庭 |
2011 年9月至10月 | 林芸合 | 王彩融 |
2011 年7月至8月 | 黃駟榮 | 林明賢 |
2011 年5月至6月 | 林詩萍 | 王耀麟 |
2011 年3月至4月 | 謝景吉 | 黃建中 |
2011 年1月至2月 | 蘇碩偉 | 戴芳銓 |
2010 年11月至12月 | 古凡宸 | 陳俊榮 |
2010 年9月至10月 | 李鑑峰 | 蔡安順 |
2010 年7月至8月 | 張心玫 | 張景明 |
2010 年5月至6月 | 李國維 | 陳麒宇 |
2010 年3月至4月 | 陳銘夫 | 王俊傑 |
2010 年1月至2月 | 李彥樟 | 蔡婉妮 |